Hanes ariannol DEEP RECORDING TRUST

Rhif yr elusen: 1078495
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £173.67k £184.72k £217.94k £205.14k £169.10k
Cyfanswm gwariant £172.04k £159.96k £200.28k £196.42k £167.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A