Hanes ariannol THE SOCIETY FOR HEART VALVE DISEASE

Rhif yr elusen: 1080677
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £4.06k £401.28k £44.03k £484.15k £89.04k
Cyfanswm gwariant £60.84k £429.73k £154.31k £499.17k £164.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A