ymddiriedolwyr Yorkshire and Humberside Asbestos Victims Support Group
Rhif yr elusen: 1080365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Whitfield | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Beth Chesire | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Helena Stanley | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Professor Angela Mary Tod | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Simon Bolton | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
NIGEL BALL | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.