ymddiriedolwyr THE CARTER'S MEADOW TRUST
Rhif yr elusen: 1080734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW GEORGE STRINGER | Cadeirydd | 04 August 2020 |
|
|||||
Trevor Woods | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Kirsty Pollintine | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
Peter Howard Gibbs | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
JUDITH SARAH FEARN | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER TESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW JAMES COLINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.