Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN YR WYDDGRUG

Rhif yr elusen: 1078777
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1046 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £25.22k £21.47k £20.27k £22.58k £35.32k
Cyfanswm gwariant £36.08k £20.90k £21.83k £21.80k £24.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.16k £11.32k £3.33k £3.49k £15.71k