Ymddiriedolwyr BRIMPTON CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL (SCHOOL FUND)
Rhif yr elusen: 1079092

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Holt | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Gemma McCrae | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Susan Moore | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Rachel Jones | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Rev Jane Elizabeth Manley | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Heidi Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Brenda Harding | Ymddiriedolwr | 03 March 2017 |
|
|
||||
Rhoda Nikolay | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
||||
ZOE JANE BAKER | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.