Ymddiriedolwyr WILLERBY CARR LANE PRIMARY PFA

Rhif yr elusen: 1080417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joanne Pinchbeck Cadeirydd 29 September 2023
Dim ar gofnod
william Roantree Ymddiriedolwr 17 May 2024
Dim ar gofnod
Julia Sullivan Ymddiriedolwr 30 November 2021
Dim ar gofnod
leanne labrom Ymddiriedolwr 30 November 2021
Dim ar gofnod
Helen Chamberlain Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Sarah Foster Ymddiriedolwr 01 June 2018
Dim ar gofnod