Hanes ariannol THE FRIENDS OF AFRICA FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1079522
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017
Cyfanswm Incwm Gros £4.48k £13.08k £1.22k £1.22k £1.22k
Cyfanswm gwariant £24.95k £13.32k £1.62k £1.90k £3.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A