Hanes ariannol SECOND SIGHT

Rhif yr elusen: 1080445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £669.98k £745.70k £454.80k £279.12k £416.08k
Cyfanswm gwariant £588.16k £585.82k £572.21k £386.09k £313.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £669.52k £745.53k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £461 £172 N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £588.16k £585.82k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £3.29k £3.27k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £584.87k £582.56k N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A N/A