Hanes ariannol THE YARM CIVIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 1079800
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2008 31/10/2009 31/10/2010 31/10/2011 31/10/2012
Cyfanswm Incwm Gros £3.79k £3.33k £2.82k £3.43k £4.64k
Cyfanswm gwariant £3.68k £3.35k £3.67k £3.82k £4.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A