Hanes ariannol CHERNOBYL CHILDREN HOLIDAY FUND

Rhif yr elusen: 1082651
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £4.64k £2.45k £2.02k £325 £277
Cyfanswm gwariant £10.01k £7.47k £417 £275 £1.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A