Hanes ariannol THE FRIENDS OF CRANMER HOUSE

Rhif yr elusen: 1080756
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £23.09k £8.38k £5.39k £5.52k £14.23k
Cyfanswm gwariant £22.31k £12.33k £6.84k £7.90k £14.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A