Ymddiriedolwyr THE WESTENDERS
Rhif yr elusen: 1082950

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE DAVID CHARLES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Timothy Ross Short | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Robin Thompson | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||
Roger Smith | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Joan Manley | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Brydie Alexandra Jones | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Paul James Ashton | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Diana Gail Altmeyer | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
Kristina Fiona Barker | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
STEPHEN GLENN BRADSHAW | Ymddiriedolwr | 21 May 2017 |
|
|
||||
DAVID PAUL BOWEN | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|
||||
Paul Dean Cole | Ymddiriedolwr | 28 May 2010 |
|
|
||||
JULIE HELEN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA MARGARET JANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHELLE DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.