Hanes ariannol YOUTHWORX - EAST AFRICA

Rhif yr elusen: 1081113
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019
Cyfanswm Incwm Gros £28.69k £24.05k £27.16k £23.93k £22.53k
Cyfanswm gwariant £28.90k £21.98k £23.19k £29.45k £22.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A