Hanes ariannol NELSON PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1082767
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £164.85k £205.73k £180.20k £139.84k £52.63k
Cyfanswm gwariant £151.09k £172.12k £203.41k £121.54k £120.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £137.07k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.76k N/A