Hanes ariannol THE FRIENDS OF ST PETERSBURG PHILHARMONIC ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 1085262
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013
Cyfanswm Incwm Gros £23 £4 £3 £3 £3
Cyfanswm gwariant £6.83k £881 £1.34k £830 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A