Hanes ariannol THE INGATESTONE AND FRYERNING CHURCH OF ENGLAND (AIDED) JUNIOR SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1081474
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.74k | £19.80k | £12.34k | £6.86k | £24.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.12k | £23.26k | £10.42k | £10.88k | £16.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.