Hanes ariannol FRIENDS OF THE BIRCHES

Rhif yr elusen: 1084695
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014 31/01/2015 31/01/2016
Cyfanswm Incwm Gros £5.82k £7.61k £13.94k £6.84k £5.95k
Cyfanswm gwariant £9.63k £9.55k £8.10k £7.00k £7.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A