Ymddiriedolwyr NORTH HARROW TOWNSWOMEN GUILD
Rhif yr elusen: 1082502

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Clifford | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Ann Rogerson | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Dorothy Turner | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Mary Anne Wood | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
PAULINE HARROWELL | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Ann Jenkins | Ymddiriedolwr | 10 April 2020 |
|
|
||||
June Sultan | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Kathy Simpson | Ymddiriedolwr | 14 March 2014 |
|
|
||||
IRENE TROTT | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
JACKIE TURNPENNEY | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
MARGARET SPANNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.