Hanes ariannol BULLION COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1084105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.46k | £227.83k | £376.21k | £264.09k | £322.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.63k | £231.87k | £350.91k | £254.21k | £318.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.79k | £27.71k | £28.19k | £17.75k | £25.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.60k | £14.54k | £138.89k | £25.69k | £208.92k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.