Hanes ariannol OPPORTUNITIES THROUGH TECHNOLOGY

Rhif yr elusen: 1083125
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2007 31/10/2008 31/10/2009 31/10/2010 31/10/2011
Cyfanswm Incwm Gros £101.23k £113.37k £126.70k £154.62k £84.20k
Cyfanswm gwariant £110.97k £113.10k £121.38k £131.40k £122.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A