Hanes ariannol THE RAKITOVO SELF-SUFFICIENCY FUND

Rhif yr elusen: 1083429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.87k £20.22k £19.34k £16.67k £15.35k
Cyfanswm gwariant £23.40k £25.74k £19.22k £19.83k £20.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A