Hanes ariannol KINGSLAND COLLEGE OF BUSINESS STUDIES

Rhif yr elusen: 1086767
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012
Cyfanswm Incwm Gros £68.65k £15.01k £20.13k £0 £612
Cyfanswm gwariant £68.54k £43.85k £46.50k £2.89k £890
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A