Hanes ariannol SENIOR PEOPLE'S FORUM OF WARWICK DISTRICT

Rhif yr elusen: 1088476
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2008 31/05/2009 31/05/2010 31/05/2011 31/05/2012
Cyfanswm Incwm Gros £9.49k £7.53k £7.63k £5.42k £6.11k
Cyfanswm gwariant £11.83k £3.44k £8.84k £2.25k £1.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A