Hanes ariannol THE FRIENDS OF HAZEL WOOD

Rhif yr elusen: 1085343
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 304 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 18/09/2018 18/09/2019 18/09/2020 18/09/2021 18/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £18.68k £14.99k £9.77k £14.70k £5.74k
Cyfanswm gwariant £25.80k £9.49k £17.19k £3.09k £7.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A