Hanes ariannol AXMINSTER MILLENNIUM TRUST

Rhif yr elusen: 1090165
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
Cyfanswm Incwm Gros £3.30k £3.41k £1.20k £2.26k £985
Cyfanswm gwariant £880 £5.63k £920 £2.53k £3.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A