Hanes ariannol RETURNING 2 DIGNITY CHARITY LTD

Rhif yr elusen: 1087245
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/03/2006 01/03/2007 30/03/2008 30/03/2009 30/06/2010
Cyfanswm Incwm Gros £9.43k £9.83k £10.00k £10.00k £14.65k
Cyfanswm gwariant £9.43k £9.83k £10.00k £10.00k £14.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A