Hanes ariannol THE WORCESTER ST JOHNS TOWNSWOMEN'S GUILD

Rhif yr elusen: 1083342
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2015 31/01/2016 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019
Cyfanswm Incwm Gros £3.06k £2.36k £2.38k £1.86k £1.64k
Cyfanswm gwariant £2.07k £1.52k £1.59k £1.22k £1.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A