Hanes ariannol BARROW IN FURNESS ROOSE EVENING TOWNSWOMEN'S GUILD

Rhif yr elusen: 1083494
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2007 31/01/2008 31/01/2009 31/01/2010 31/01/2011
Cyfanswm Incwm Gros £4.91k £4.35k £4.33k £4.55k £4.62k
Cyfanswm gwariant £4.74k £4.32k £4.67k £4.69k £4.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A