Ymddiriedolwyr THE UPMINSTER PARK "A" TOWNSWOMEN'S GUILD
Rhif yr elusen: 1084657

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM DUNK | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Doreen Dunk | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Anne Monk | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|||||
Pauline Barnett | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
DOREEN PICKTON | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
||||
GILLIAN O'CONNOR | Ymddiriedolwr | 28 July 2013 |
|
|
||||
CHRISTINE JOAN SCOTT | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.