Hanes ariannol RCCG OPEN HEAVENS CHRISTIAN CENTRE EDGWARE

Rhif yr elusen: 1084577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £280.47k £232.88k £249.47k £297.20k £334.85k
Cyfanswm gwariant £218.38k £186.16k £205.68k £236.92k £276.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A