Hanes ariannol NEW CENTURY ARTS

Rhif yr elusen: 1085928
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2010
Cyfanswm Incwm Gros £5.10k £4.53k £0 £1.24k £513
Cyfanswm gwariant £5.18k £4.08k £52 £1.19k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A