Hanes ariannol HOLBROOK HORSHAM WOMENS INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1084560
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £8.09k £3.93k £3.14k £1.84k £959
Cyfanswm gwariant £7.78k £3.91k £2.93k £1.43k £964
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A