Hanes ariannol GREATER MANCHESTER HEAD FORWARD CENTRE LTD

Rhif yr elusen: 1089450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.84k £40.26k £36.58k £62.24k £52.21k
Cyfanswm gwariant £71.59k £57.73k £42.48k £47.05k £53.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £22.78k £1.91k £17.25k £29.75k £42.95k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £400