Hanes ariannol THE DELPHIE LAKEMAN MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1086836
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.54k | £25.48k | £28.85k | £26.61k | £8.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.78k | £40.65k | £50.40k | £29.47k | £14.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.