Hanes ariannol BOOKER HILL SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1085645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £14.50k £12.66k £12.12k £12.66k £4.84k
Cyfanswm gwariant £10.76k £17.40k £7.75k £16.82k £806
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.10k £2.00k N/A N/A N/A