Hanes ariannol CAMDEN CENTRAL COMMUNITY UMBRELLA

Rhif yr elusen: 1094027
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £58.67k £74.01k £4.39k £13.75k £0
Cyfanswm gwariant £58.67k £64.06k £15.12k £15.23k £300
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A