ymddiriedolwyr CUMBRIA FAMILY SUPPORT LTD
Rhif yr elusen: 1085861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Renouf | Cadeirydd | 26 February 2018 |
|
|
||||
Walter McCulloch | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Susan Walker | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Rev Mary Edwards | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Dennis Spencer Hill | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Dorothy Anne Metcalf | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|||||
KAREN MORLAND | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
|
||||
PETER TAYLOR HARRINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.