Hanes ariannol MULTI AGENCY RESOURCE CENTRE (BROMSGROVE AND DISTRICT) LIMITED

Rhif yr elusen: 1088694
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £382.54k £368.48k £543.66k £525.00k £445.84k
Cyfanswm gwariant £369.84k £393.00k £518.17k £530.53k £582.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £6.90k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £7.59k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £499.55k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £8.21k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £2.76k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £525.37k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £4.99k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A