Hanes ariannol HOVE AND HANGLETON (A) TOWNSWOMEN'S GUILD

Rhif yr elusen: 1085658
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2008 31/01/2009 31/01/2010 31/01/2011 31/01/2013
Cyfanswm Incwm Gros £4.12k £4.12k £3.09k £3.63k £4.95k
Cyfanswm gwariant £3.52k £4.50k £2.52k £4.07k £5.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A