ymddiriedolwyr 8TH NORWICH (NORWICH SCHOOL) SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1087747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN FRANK POND | Cadeirydd | 15 July 2012 |
|
|||||
Flora White | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Robert Elliott | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Suzy O'Connor | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Anna Jolly | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Victoria Tiplady | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|||||
Ben Pond | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Anasua Sarkar Roy | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Jing Song | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Dr Richard Clark | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
George Youngs | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Anja Carter | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
David Clover | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
Catherine Gardner | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
Peter Smith | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||
David Sturdee | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
Tim Ball | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
Robert Kilbourn | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
Ian Hayward | Ymddiriedolwr | 24 February 2013 |
|
|
||||
TIM BROOK | Ymddiriedolwr | 24 February 2013 |
|
|
||||
ANNELISE SAVILL | Ymddiriedolwr | 15 July 2012 |
|
|
||||
NICHOLAS JOHN POUNDER | Ymddiriedolwr | 01 December 2011 |
|
|
||||
MICHAEL JOLLY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.