Hanes ariannol RAVENSWORTH SCHOOL FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1087682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £938 £1.11k £3.77k £6.10k £8.57k
Cyfanswm gwariant £976 £4.60k £2.78k £3.62k £6.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A