Hanes ariannol THE A S NEILL SUMMERHILL TRUST

Rhif yr elusen: 1089804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.97k £23.77k £36.75k £28.69k £18.31k
Cyfanswm gwariant £9.68k £15.92k £17.68k £37.16k £34.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A