Hanes ariannol THE SIR GEORGE MARTIN MUSIC FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1086629
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2004 31/05/2005 31/05/2006 31/05/2007 31/05/2008
Cyfanswm Incwm Gros £43.48k £46.49k £106.03k £95.09k £47.59k
Cyfanswm gwariant £60.11k £188.58k £268.03k £174.48k £72.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A