Hanes ariannol VICTIM SUPPORT AND WITNESS SERVICE, TEESSIDE
Rhif yr elusen: 1086958
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/01/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £410.25k | £480.92k | £484.72k | £469.88k | £405.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £472.96k | £463.39k | £433.21k | £447.98k | £407.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.