Hanes ariannol TASSIBEE PROJECT
Rhif yr elusen: 1091559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.60k | £202.91k | £353.97k | £176.72k | £84.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.26k | £164.38k | £233.45k | £163.43k | £112.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £71.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.