Hanes ariannol VOLUNTEER CENTRE LEWISHAM

Rhif yr elusen: 1089900
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £318.14k £429.21k £324.01k £215.56k £146.98k
Cyfanswm gwariant £273.10k £335.82k £379.32k £247.87k £235.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £148.09k £209.27k £0