Hanes ariannol PLAY RIGHT/CHWARAE IAWN

Rhif yr elusen: 1088288
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £418.62k £394.99k £435.20k £295.59k £47.85k
Cyfanswm gwariant £401.13k £474.39k £406.80k £334.76k £56.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £25.00k £5.00k