Hanes ariannol COLCHESTER UNITED COMMUNITY SPORTS TRUST

Rhif yr elusen: 1088619
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 28/02/2011 29/02/2012
Cyfanswm Incwm Gros £661.69k £696.69k £1.02m £1.75m £1.15m
Cyfanswm gwariant £645.18k £624.57k £1.02m £1.88m £1.05m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £269.95k £400.30k £627.76k £620.44k £404.72k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £247.25k £75.35k £451 £444.89k £330.25k
Incwm - Weithgareddau elusennol £144.47k £220.53k £391.79k £685.61k £415.33k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £7 £518 £201 £72 £96
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £630.93k £582.88k £985.23k £1.44m £732.96k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £14.22k £20.89k £31.29k £28.53k £2.52k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £30 £20.80k £0 £0 £0