Hanes ariannol LORD WILLIAMS'S SCHOOL DAY NURSERY

Rhif yr elusen: 1089101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (66 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £303.07k £283.77k £326.21k £305.51k £360.14k
Cyfanswm gwariant £298.78k £276.90k £312.56k £348.21k £361.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £24.48k £1.85k N/A N/A